Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALARCON DE LA LASTRA , LUIS
General data
Elections: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislature: 1943-1946
Section: Designados por el Jefe del Estado
Legislation: Apartado i), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE nº 200, de 19 de julio de 1942)
Election date: BOE nº 38, de 07.02.1943, página 1263 (Decreto de 05.02.1943)
Entry date: 16/03/1943
Exit date: 01/05/1946
Swear/promise date: 16/03/1943
Profession: Militar (General de División) - Agricultor
Biographical data
Date of birth: 24.09.1891 en Sevilla
Date of death: 19.11.1971 en Málaga
Biografy: Ministro de Industria y Comercio 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 16/10/1940 [BOE 17/10/1940]. Gobernador Civil de Madrid. Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 1) Fecha de baja la del Decreto mediante el cual deja de ser Consejero Nacional. (BOE nº 122, de 2 de mayo, página 3186) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 2