Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALAS PUMARIÑO Y TRONCOSO , NICANOR DE LAS
General data
Elections: 53. Elecciones 12.9.1927
Legislature: 1927-1928
Section: Representantes de las Diputaciones provinciales
Section: Oviedo
Legislation: R.O. 04.10.1927
Entry date: 10/10/1927
Exit date: 20/03/1929
Replaced by: CUESTA FERNANDEZ, JOSE
Profession: Abogado
Biographical data
Date of birth: 29.11.1870 en Avilés (Oviedo)
Observations
Observations: El 29 de enero de 1929 se dio cuenta y la Asamblea quedó enterada de una comunicación del Sr. Alas Pumariño, presentando la renuncia del cargo de Asambleísta, por haber renunciado también a la Presidencia de la Diputación provincial de Oviedo. El 20 de marzo de 1929 la Asamblea quedó enterada de una Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 29 de febrero disponiendo que el Sr. Alas deja de formar parte de la Asamblea Nacional.