Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ARRESE MAGRA , JOSE LUIS
General data
Elections: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislature: 1943-1946
Section: Consejeros Nacionales
Section: Natos
Subsection: Secretario General de FET y de las JONS
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 23 de noviembre de 1942 por el que se modifica la composición del Consejo Nacional de FET y de las JONS y se nombran los miembros del tercer Consejo Nacional.
Election date: BOE nº 43, de 12.02.1943, página 1437
Entry date: 16/03/1943
Exit date: 20/07/1945
Swear/promise date: 16/03/1943
Profession: Arquitecto
Biographical data
Date of birth: 15.04.1905 en Bilbao (Vizcaya)
Date of death: 1986 en Corella (Navarra)
Biografy: Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S. 19/05/1941 [BOE 20/05/1941] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 15/02/1956 [BOE 16/02/1956] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de la Vivienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 17/03/1960 [BOE 18/03/1960]. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de Honor de la de San Telmo de Málaga. Miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones. Presidente del Patronato José María Quedrado, del C.S.I.C. Presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 2) Fecha de baja la de cese como ministro. (BOE nº 202, de 21 de julio de 1945) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7. Secretario General del Consejo Nacional.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 182 nº 2