Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MONTES DOMINGUEZ , EUGENIO
Datos xerais
Eleccións: 61. Elecciones 14.5.1955
Lexislatura: 1955-1958
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Designados
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elección: BOE nº 130, de 10.05.1955, página 2898
Data de alta: 14/05/1955
Data de baixa: 14/04/1958
Data de xura/promete: 29/03/1954
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 1897
Data e lugar de defunción: 1982
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9665) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 586) Fecha de juramento BOCE nº 462, página 8978