Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ROMOJARO SANCHEZ , TOMAS
Datos xerais
Eleccións: 58. Elecciones 13.5.1946
Lexislatura: 1946-1949
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Jefe Provincial del Movimiento de Valladolid
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 02 de mayo de 1946
Data elección: BOE nº 123, de 03.05.1946, página 3216
Data de alta: 13/05/1946
Data de baixa: 17/07/1947
Data de xura/promete: 16/03/1943
Profesión: Abogado - Inspector de Enseñanza Primaria
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 19.05.1907 en Santander
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 150, página 2961) Fecha de baja la de comunicación de cese en el cargo Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.