Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
DIAZ REIG , FLORENTINO RAFAEL
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Administración Local
Secció: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsecció: Alcalde del Ayuntamiento de Burgos
Legislació: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Data elecció: BOE nº 126, de 05.06.1955, página 2825
Data d`alta: 14/05/1955
Data de baixa: 07/11/1956
Data de jura/promesa: 07/04/1949
substitu00CFt per: JAQUOTOT UZURIAGA, MARIANO
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9663) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 569, página 10863) Fecha de juramento BOCE nº 296, página 5306.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 188 nº