Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
SANCHO , VICENTE
Datos xerais
Eleccións: 07. Elecciones 13.7.1836
Circunscrición: Castellón
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 05.04.1784 en Petres (Valencia)
Data e lugar de defunción: 29.05.1860 en Madrid
Biografía: Presidente de la Cámara desde el 1 de julio de 1837 hasta el 31 de julio de 1837. Junta Provisional Gubernativa 1820. Vicepresidente 09/03/1820 [BOE 09/03/1820] a 09/07/1820; Ministro de Gobernación 20/07/1840 [BOE 26/07/1840] a 12/08/1840 [BOE 19/08/1840]; Ministro de Estado 11/09/1840 [BOE 14/09/1840] a 16/09/1840 [BOE 19/09/1840]; Presidente del Consejo de Ministros 11/09/1840 [BOE 14/09/1840] a 16/09/1840 [BOE 19/09/1840]
Observacións
Observacións: Cuando iban a reunirse las nuevas Cortes estallaron distintos levantamientos en varias ciudades que el primer ministro Istúriz intentó controlar. En el Real Sitio de La Granja, donde estaban reunidas las Cortes, la guardia, dirigida por los sargentos, se sublevó el 12 de agosto, pidiendo la restitución de la Constitución de 1812. La Reina Regente se vio obligada a acceder, Istúriz fue destituido y unas nuevas Cortes proclamarían una nueva Constitución en 1837.