Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Datos xerais
Eleccións: 59. Elecciones 13.5.1949
Lexislatura: 1949-1952
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ministro del Ejército
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Data elección: BOE nº 201, de 20.07.1951, página 3447
Data de alta: 20/07/1951
Data de baixa: 05/04/1952
Data de xura/promete: 16/03/1943
Profesión: Militar
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Data e lugar de defunción: 11.07.1970 en Madrid
Biografía: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de publicación en el BOE nº 201, página 3447 de su nombramiento Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.