Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Natos
Subsecció: Ex-Secretario General de FET y de las JONS
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elecció: BOE nº 126, de 06.05.1955, página 2822
Data d`alta: 14/05/1955
Data de baixa: 14/04/1958
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Professió: Militar
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Data i lloc de defunció: 11.07.1970 en Madrid
Biografia: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9666) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 586) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.