Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ALONSO VEGA , CAMILO
Datos xerais
Eleccións: 65. Elecciones 16.11.1967
Lexislatura: 1967-1971
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Ministro de Gobernación
Lexislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Data elección: BOE nº 265, de 06.11.1967, página 15224
Data de alta: 06/11/1967
Data de baixa: 10/11/1969
Data de xura/promete: 28/05/1957
Substituido por: GARICANO GOÑI, TOMAS
Profesión: Militar - Teniente General
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 29.05.1889 en El Ferrol (La Coruña)
Data e lugar de defunción: 01.07.1971 en Madrid
Biografía: Ministro de Gobernación 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 29/10/1969 [BOE 30/10/1969]; Ministro de Hacienda Interino durante la ausencia del titular 25/11/1965 [BOE 26/11/1965] Director General de Enseñanza Militar. Subsecretario del Ministerio del Ejército. Director General de la Guardia Civil.
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 983, página 21035) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1074, página 26294) Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352. También prestó juramento en BOCE nº 1, página 7