Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
MUÑOZ GRANDES , AGUSTIN
General data
Elections: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislature: 1964-1967
Section: Miembros del Gobierno
Section: Vicepresidente del Gobierno
Legislation: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946) Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero (BOE nº 9, de 11 de enero)
Election date: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8352
Entry date: 03/07/1964
Exit date: 02/11/1967
Swear/promise date: 16/03/1943
Replaced by: CARRERO BLANCO, LUIS
Profession: Militar
Biographical data
Date of birth: 27.01.1896 en Carabanchel Bajo (Madrid)
Date of death: 11.07.1970 en Madrid
Biografy: Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 15/03/1940; Ministro de Ejército 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Vicepresidente del Consejo de Ministros 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 21/09/1967
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18013) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 982, página 21016) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.