Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
MON Y MENENDEZ , ALEJANDRO
General data
Elections: 21. Elecciones 25.3.1857
Legislature: 1857
Circumscription: Oviedo
District: Pravia
Electors: 156
Voters: 48
Votes obtained: 48
Credential number: 356
Entry date: 15/01/1858
Exit date: 15/01/1858
Swear/promise date: 15/01/1858
Replaced by: GARCIA MIRANDA, JOSE
Biographical data
Date of birth: 26.02.1801 en Oviedo
Date of death: 01.11.1882 en Oviedo
Biografy: Presidente de la Cámara desde el 16 de noviembre de 1847 hasta el 26 de marzo de 1848 Presidente de la Cámara desde el 19 de febrero de 1862 hasta el 31 de octubre de 1862. Ministro de Hacienda 16/12/1837 [BOE 19/12/1837] a 06/09/1838 [BOE 07/09/1838]; Ministro de Hacienda 03/05/1844 [BOE 04/05/1844] a 12/02/1846 [BOE 13/02/1846]; Ministro de Estado Interino hasta la llegada del titular 03/05/1844 [BOE 04/05/1844] a 06/06/1844; Ministro de Hacienda 12/04/1846 [BOE 13/04/1846] a 28/01/1847 [BOE 30/01/1847]; Ministro de Hacienda 11/08/1848 [BOE 13/08/1848] a 19/08/1849 [BOE 21/08/1849]; Ministro de Hacienda 25/10/1857 [BOE 26/10/1857] a 14/01/1858 [BOE 16/01/1858]; Presidente del Consejo de Ministros 01/03/1864 [BOE 03/03/1864] a 16/09/1864 [BOE 17/09/1864]; Ministro de Marina Interino hasta la llegada del titular 03/03/1864 [BOE 04/03/1864] a 11/03/1864 [BOE 16/03/1864]; Ministro de Estado Interino durante la ausencia del titular 30/04/1864 [BOE 02/05/1864] a 13/05/1864 [BOE 14/05/1864]; Ministro de Gracia y Justicia Interino durante la ausencia del titular 14/06/1864 [BOE 16/06/1864] a 25/06/1864 [BOE 26/06/1864]; Ministro de Gracia y Justicia Interino durante la ausencia del titular 03/07/1864 [BOE 05/07/1864] a 11/07/1864 [BOE 13/07/1864]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 13/08/1864 [BOE 15/08/1864] a 02/09/1864 [BOE 04/09/1864]
Observations
Observations: Fecha de alta la de aprobación del acta. Optó por Oviedo. Avisado al Gobierno el 15 de enero de 1858.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 41 nº 32