Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ARIAS BONET , JUAN ANTONIO
Datos xerais
Eleccións: 66. Elecciones 16.11.1971
Lexislatura: 1971-1977
Apartado: Rectores de Universidades
Sección: Universidad de Valladolid
Lexislación: Apartado g) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Data elección: Decreto 2395/1975 de 10 de octubre de 1975
Data de alta: 17/11/1975
Data de baixa: 25/08/1977
Data de xura/promete: 18/11/1975
Substituido por: CANDAU PARIAS, ALFONSO
Substitúe a: SOL FERNANDEZ, JOSE RAMON DEL
Profesión: Catedrático de Universidad
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 14.03.1924 en Valladolid
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de comunicación de nombramiento. (BOCE nº 1470, página 35666) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 1564, página 37809) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 20, página 4. Esta sesión dura los día 18 y 19
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 198 nº 3