Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ARIAS NAVARRO , CARLOS
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Administración Local
Section: Elegidos. Representantes de municipios de más de 300.000 habitantes
Subsection: Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
Legislation: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2029/1971, de 13 de agosto, por el que se convocan elecciones para la designación de procuradores en Cortes representantes de la Administración Local (BOE nº 206, de 28 de agosto de 1971)
Electors: 37
Voters: 36
Votes obtained: 34
Election date: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18056
Entry date: 11/11/1971
Exit date: 14/12/1973
Swear/promise date: 27/04/1965
Replaced by: GARCIA LOMAS Y MATA, MIGUEL ANGEL
Profession: Notario - Fiscal
Biographical data
Date of birth: 11.12.1908 en Madrid
Date of death: 1989 en Madrid
Biografy: Ministro de Gobernación 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Presidente del Consejo de Ministros 29/12/1973 [BOE 31/12/1973] a 01/07/1976 [BOE 02/07/1976]
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28462) Fecha de baja la de comunicación del alta de su sucesor (BOCE nº 1.308, página 31951) Fecha de juramento BOCE nº 878, página 18738
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 197 nº