Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
SANCHO ROF , JESUS
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Organización Sindical
Section: Natos
Subsection: Director Central del Secretariado de Administración y Finanzas Sindicales
Legislation: Apartado d), artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2025/1971, de 13 de agosto, por el que se regula la representación sindical en las Cortes Españolas (BOE nº 202, de 24 de agosto de 1971). Ley Sindical 2/1971, de 17 de febrero Orden de 24 de septiembre de 1971 por el que se sancionan las bases elaboradas por el Congreso Sindical para la elección de los Procuradores en Cortes en representación sindical en la X Legislatura de las Cortes Españolas (BOE nº 234, de 30 de septiembre de 1971)
Election date: BOE nº 32, de 06.02.1976, página 2565
Entry date: 04/03/1976
Exit date: 22/04/1977
Swear/promise date: 09/03/1976
Replace to: BLANCO GEJO, ANTONIO
Profession: Doctor en Ciencias Físicas
Biographical data
Date of birth: 16.12.1940 en Madrid
Biografy: Ministro de Obras Públicas y Urbanismo 05/04/1979 [BOE 06/04/1979] a 26/02/1981 [BOE 27/02/1981]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 06/10/1979 [BOE 08/10/1979]; Ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 26/02/1981 [BOE 27/02/1981] a 01/12/1981 [BOE 02/12/1981]
Observations
Observations: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 1.487, página 35977) Fecha de baja la de comunicación de su cese (Documentación Electoral) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 24, página 4
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 196 nº 4