Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ARCENEGUI FERNANDEZ , ISIDRO EUGENIO DE
Dades generals
Eleccions: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislatura: 1971-1977
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Designados por el Presidente del Consejo Nacional
Legislació: Apartado b) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Ley 43/1967, de 28 de junio, Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional (BOE nº 156, de 1 de julio de 1967) Decreto 2729/1971, de 5 de noviembre, por el que se nombran los consejeros nacionales del movimiento del apartado d) del artículo 22 de la Ley Orgánica del Estado (BOE nº 267, de 8 de noviembre de 1971, página 17908)
Data elecció: BOE nº 267, de 08.11.1971, página 17908
Data d`alta: 11/11/1971
Data de baixa: 11/02/1974
Data de jura/promesa: 16/11/1971
substitu00CFt per: NOZAL LOPEZ, LUIS
Professió: Doctor en Derecho - Abogado
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 31.01.1940 en Madrid
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28457) Fecha de baja la de comunicación de se cese (BOCE 1320, página 32144) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 1, página 4.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 196 nº 2