Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ALCOVER LLOMPART , JOSE
Dades generals
Eleccions: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislatura: 1971-1977
Apartat: Administración Local
Secció: Elegidos. Representantes de Diputaciones Provinciales y Mancomunidades Interinsulares Canarias
Subsecció: Presidente de la Diputación de Baleares
Legislació: Apartado e) artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2029/1971, de 13 de agosto, por el que se convocan elecciones para la designación de procuradores en Cortes representantes de la Administración Local (BOE nº 206, de 28 de agosto de 1971)
Electors: 19
Votants: 15
Vots obtinguts: 12
Data elecció: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18056
Data d`alta: 11/11/1971
Data de baixa: 25/06/1974
Data de jura/promesa: 30/06/1970
substitu00CFt per: COLL DE SAN SIMON, FULGENCIO
Professió: Arquitecto
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 03.04.1923 en Palma de Mallorca
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28463) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE. Diario de Sesiones nº 12, página 3) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 1, página 3.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 198 nº 1