Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALBELLA REDO , FRANCISCO
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Administración Local
Section: Elegidos. Representantes de Diputaciones Provinciales y Mancomunidades Interinsulares Canarias
Subsection: Presidente de la Diputación de Castellón
Legislation: Apartado e) artículo 2º de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967) Decreto 2029/1971, de 13 de agosto, por el que se convocan elecciones para la designación de procuradores en Cortes representantes de la Administración Local (BOE nº 206, de 28 de agosto de 1971)
Electors: 14
Voters: 13
Votes obtained: 11
Election date: BOE nº 269, de 10.11.1971, página 18056
Entry date: 11/11/1971
Exit date: 17/11/1975
Swear/promise date: 16/11/1971
Replaced by: GRANGEL MASCAROS, FRANCISCO LUIS
Profession: Médico
Biographical data
Date of birth: 11.02.1928 en Castellón
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1.167, página 28463) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 1470, página 35674) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 1, página 3
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 198 nº 1