Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
NAVARRO RUBIO , MARIANO
General data
Elections: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislature: 1964-1967
Section: Consejeros Nacionales
Section: Natos
Subsection: Ministro de Hacienda
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto 1727/1964, de 18 de junio, por el que se constituye el X Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE núm. 147, de 197 de junio de 1964)
Election date: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8353
Entry date: 03/07/1964
Exit date: 15/07/1965
Swear/promise date: 13/05/1946
Replaced by: ESPINOSA SAN MARTIN, JUAN JOSE
Profession: Letrado del Consejo de Estado - Abogado - Coronel del Cuerpo Jurídico Militar
Biographical data
Date of birth: 14.11.1913 en Burbáguena (Teruel)
Date of death: 03.11.2001 en Madrid
Biografy: Ministro de Hacienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 07/07/1965 [BOE 08/07/1965]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 20/05/1958 [BOE 21/05/1958]; Ministro de Comercio Interino durante la ausencia del titular 09/06/1958 [BOE 10/06/1958]; Ministro de Educación Nacional Interino durante la ausencia del titular 08/04/1961 [BOE 10/04/1961]; Ministro de Justicia Interino durante la ausencia del titular 04/08/1962 [BOE 06/08/1962]; Ministro de Justicia Interino durante la ausencia del titular 08/10/1962 [BOE 09/10/1962]; Ministro de Justicia Interino durante la ausencia del titular 10/06/1963 [BOE 15/06/1963] Gobernador del Banco de España. Subsecretario de Obras Públicas.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18013) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 887, página 18919) Fecha de juramento BOCE nº 150, página 2965.