Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ARRIETA VALENTIN , JUAN MIGUEL
Dades generals
Eleccions: 64. Elecciones 2.7.1964
Legislatura: 1964-1967
Apartat: Administración Local
Secció: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsecció: Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona (Navarra)
Legislació: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942. Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero (BOE nº 9, de 11 de enero)
Data elecció: BOE nº 154, de 27.06.1964, página 8357
Data d`alta: 03/07/1964
Data de baixa: 04/04/1967
Data de jura/promesa: 23/04/1964
substitu00CFt per: GOICOECHEA RECLUSA, ANGEL
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18024) Fecha de baja la de comunicación de su cese. (BOCE nº 959, página 20543) Fecha de juramento BOCE nº 838, página 17760.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 192 nº 10