Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ALONSO CUEVILLAS , ENRIQUE
Dades generals
Eleccions: 63. Elecciones 2.6.1961
Legislatura: 1961-1964
Apartat: Administración Local
Secció: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsecció: Alcalde del Ayuntamiento de Orense
Legislació: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Data elecció: 29.12.1961, Documentación Electoral
Data d`alta: 06/02/1962
Data de baixa: 28/11/1963
Data de jura/promesa: 12/04/1962
substitu00CFt per: FERRER GARRIDO, DAVID
Substitueix: TABOADA SALGADO, RAMON
Dades biogràfiques
Data i lloc de defunció: 1976 en Orense
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de comunicación de su nombramiento (BOCE nº 724, página 15317)) Fecha de baja la de comunicación de su cese. (BOCE nº 813, página 17148) Fecha de juramento BOCE nº 732, página 15413
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 191 nº 5