Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
DOMINGUEZ Y PEREZ DE VARGAS , JERONIMO
Dades generals
Títol: CONDE DE MONTEALEGRE
Eleccions: 62. Elecciones 16.5.1958
Legislatura: 1958-1961
Apartat: Administración Local
Secció: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsecció: Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla
Legislació: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Data elecció: BOE nº 110, de 08.05.1958, página 4104
Data d`alta: 16/05/1958
Data de baixa: 28/11/1958
Data de jura/promesa: 05/02/1952
substitu00CFt per: PEREZ DE AYALA Y VACA, MARIANO
Dades biogràfiques
Biografia: Nombrado Conde de Montealegre por BOE nº 265, de 5 de noviembre de 1959, página 14174
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 588, página 12217) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 608, página 12614) Fecha de juramento BOCE nº 391, página 7225.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 189 nº 5