Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
FERNANDEZ GALAR , ALBERTO
Datos xerais
Eleccións: 61. Elecciones 14.5.1955
Lexislatura: 1955-1958
Apartado: Organización Sindical
Sección: Natos
Subsección: Jefe de la Obra Sindical de 'Educación y Descanso'
Lexislación: Apartado d), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 11 de febrero de 1955 por el que se convocan elecciones sindicales para designar a Procuradores (BOE nº 53, de 22 de febrero de 1955)
Data elección: BOE nº 126, de 06.05.1955, página 2823
Data de alta: 14/05/1955
Data de baixa: 28/05/1956
Data de xura/promete: 05/04/1952
Substituido por: GUTIERREZ DEL CASTILLO, JOSE MARIA
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9663) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 530, página 10658) Cesa por Decreto de 8 de mayo de 1956 (BOE 135, de 14 de mayo) Fecha de juramento BOCE nº 390, página 7225.
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 187 nº 4