Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
FERNANDEZ GALAR , ALBERTO
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Organización Sindical
Secció: Natos
Subsecció: Jefe de la Obra Sindical de 'Educación y Descanso'
Legislació: Apartado d), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 11 de febrero de 1955 por el que se convocan elecciones sindicales para designar a Procuradores (BOE nº 53, de 22 de febrero de 1955)
Data elecció: BOE nº 126, de 06.05.1955, página 2823
Data d`alta: 14/05/1955
Data de baixa: 28/05/1956
Data de jura/promesa: 05/04/1952
substitu00CFt per: GUTIERREZ DEL CASTILLO, JOSE MARIA
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9663) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 530, página 10658) Cesa por Decreto de 8 de mayo de 1956 (BOE 135, de 14 de mayo) Fecha de juramento BOCE nº 390, página 7225.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 187 nº 4