Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ABARZUZA Y OLIVA , FELIPE JOSE
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Designados por el Jefe del Estado
Legislació: Apartado i), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Data elecció: BOE nº 365, de 30.12.1956, página 8225
Data d`alta: 21/01/1957
Data de baixa: 15/04/1957
Data de jura/promesa: 28/05/1957
Professió: Militar
Dades biogràfiques
Biografia: Ministro de Marina 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 10/07/1962 [BOE 11/07/1962]; Ministro de Ejército Interino durante la ausencia del titular 26/09/1958 [BOE 27/09/1958
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de comunicación a la Cámara. (BOCE nº 547, página 11104) Fecha de baja la nombramiento como Ministro. Fecha de juramento BOCE nº 558, página 11352.