Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
LOPEZ CANCIO FERNANDEZ , JESUS
General data
Elections: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislature: 1955-1958
Section: Consejeros Nacionales
Section: Natos
Subsection: Delegado Nacional del Frente de Juventudes
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Election date: BOE nº 346, de 12.12.1955, página 7530
Entry date: 08/05/1956
Exit date: 14/04/1958
Swear/promise date: 08/05/1956
Replace to: ELOLA OLASO IDIACAIZ, JOSE ANTONIO
Observations
Observations: Fecha de alta la de comunicación a la Cámara de su incorporación como Consejero Nacional. (BOCE 529, página 10550) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 586) Fecha de juramento BOCE nº 529, página 10550.