Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
FERNANDEZ CUESTA Y MERELO , RAIMUNDO
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Natos
Subsecció: Ministro Secretario General de FET y de las JONS
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elecció: BOE nº 126, de 06.05.1955, página 2822
Data d`alta: 14/05/1955
Data de baixa: 16/02/1956
Data de jura/promesa: 02/12/1943
substitu00CFt per: ARRESE MAGRA, JOSE LUIS
Professió: General Jurídico de la Armada - Notario - Ministro Togado de la Armada - Notario
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 05.10.1896 en Madrid
Data i lloc de defunció: 1992 en Madrid
Biografia: Ministro de Agricultura 31/01/1938 [BOE 01/02/1938] a 09/08/1939 [BOE 10/08/1939]; Ministro de Justicia 20/07/1945 [BOE 21/07/1945] a 19/07/1951 [BOE 20/07/1951]; Ministro de Agricultura Interino durante la ausencia del titular 05/01/1948 [BOE 06/01/1948]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 05/11/1948 [BOE 24/11/1948] a 19/07/1951; Ministro de Trabajo Interino durante la ausencia del titular 01/06/1951 [BOE 03/06/1951]; Ministro Secretario General de F.E.T. y de las J.O.N.S. 19/07/1951 [BOE 20/07/1951] a 15/02/1956 [BOE 16/02/1956]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 26/11/1955 [BOE 28/11/1955]
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9666) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOE 47, página 1062) Fecha de juramento BOCE nº 28, página 418.