Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALONSO VEGA , CAMILO
General data
Elections: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislature: 1955-1958
Section: Consejeros Nacionales
Section: Designados
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Election date: BOE nº 130, de 10.05.1955, página 2898
Entry date: 14/05/1955
Exit date: 28/05/1957
Swear/promise date: 16/03/1943
Profession: Militar - Teniente General
Biographical data
Date of birth: 29.05.1889 en El Ferrol (La Coruña)
Date of death: 01.07.1971 en Madrid
Biografy: Ministro de Gobernación 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 29/10/1969 [BOE 30/10/1969]; Ministro de Hacienda Interino durante la ausencia del titular 25/11/1965 [BOE 26/11/1965] Director General de Enseñanza Militar. Subsecretario del Ministerio del Ejército. Director General de la Guardia Civil.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9662) Fecha de baja la de la comunicación de su cese como Consejero Nacional (BOCE nº 558, página 11352) al ser nombrado Ministro. Fecha de juramento BOCE nº 1, página 6