Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
FERNANDEZ MIRANDA Y HEVIA , TORCUATO
General data
Elections: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislature: 1952-1955
Section: Rectores de Universidades
Section: Universidad de Oviedo
Legislation: Apartado f), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Election date: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2074
Entry date: 14/05/1952
Exit date: 15/10/1954
Swear/promise date: 18/12/1951
Replaced by: SILVA MELERO, VALENTIN
Profession: Catedrático
Biographical data
Date of birth: 10.11.1915 en Gijón (Oviedo)
Date of death: 19.06.1980 en Londres (Gran Bretaña)
Biografy: Presidente de las Cortes Españolas desde el 4 de diciembre de 1975 hasta el 30 de junio de 1977 Ministro Secretario General del Movimiento 29/10/1969 [BOE 30/10/1969] a 11/06/1973; Vicepresidente del Consejo de Ministros 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Ministro Secretario General del Movimiento 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Presidente del Consejo de Ministros Interino 20/12/1973 [BOE 21/12/1973] a 29/12/1973 Director General Promoción Social del Ministerio de Trabajo. Rector. Director General de Enseñanza Media. Director General de Enseñanza Universitaria.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7270) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE nº 475, página 9259) Fecha de juramento BOCE nº 383, página 6992