Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ALBORS VICENS , ENRIQUE
Datos xerais
Eleccións: 60. Elecciones 14.5.1952
Lexislatura: 1952-1955
Apartado: Administración Local
Sección: Elegidos. Representantes de Municipios provinciales
Subsección: Alcalde del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante)
Lexislación: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 Decreto de 8 de febrero de 1952 sobre renovación de Procuradores en Cortes electivos de carácter municipal (BOE nº 46, de 15 de febrero de 1952)
Data elección: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2073
Data de alta: 14/05/1952
Data de baixa: 16/02/1954
Data de xura/promete: 14/05/1952
Substituido por: OLTRA MOLTO, ENRIQUE
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7266) Fecha de baja la de la comunicación de su cese (BOCE nº 456, página 8906) Fecha de juramento BOCE nº 393, página 7270.
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 186 nº 5