Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALBEROLA SUCH , FRANCISCO
General data
Elections: 60. Elecciones 14.5.1952
Legislature: 1952-1955
Section: Administración Local
Section: Natos. Alcaldes de capitales de provincia y de Ceuta y Melilla
Subsection: Alcalde del Ayuntamiento de Alicante
Legislation: Apartado e), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942
Election date: BOE nº 127, de 06.05.1952, página 2072
Entry date: 14/05/1952
Exit date: 21/10/1954
Swear/promise date: 13/07/1949
Replaced by: SOLER LLORCA, AGATANGELO
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7265) Fecha de baja la de la comunicación de alta de su sustituto. (BOCE nº 476, página 9304) Fecha de juramento BOCE nº 307, página 5494