Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALARCON DE LA LASTRA , LUIS
General data
Elections: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislature: 1949-1952
Section: Designados por el Jefe del Estado
Legislation: Apartado i), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Election date: BOE nº 126, de 06.05.1949, página 2066
Entry date: 13/05/1949
Exit date: 05/04/1952
Swear/promise date: 16/03/1943
Profession: Militar (General de División) - Agricultor
Biographical data
Date of birth: 24.09.1891 en Sevilla
Date of death: 19.11.1971 en Málaga
Biografy: Ministro de Industria y Comercio 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 16/10/1940 [BOE 17/10/1940]. Gobernador Civil de Madrid. Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5363) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.