Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ALARCON DE LA LASTRA , LUIS
Dades generals
Eleccions: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislatura: 1949-1952
Apartat: Designados por el Jefe del Estado
Legislació: Apartado i), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946)
Data elecció: BOE nº 126, de 06.05.1949, página 2066
Data d`alta: 13/05/1949
Data de baixa: 05/04/1952
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Professió: Militar (General de División) - Agricultor
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 24.09.1891 en Sevilla
Data i lloc de defunció: 19.11.1971 en Málaga
Biografia: Ministro de Industria y Comercio 09/08/1939 [BOE 10/08/1939] a 16/10/1940 [BOE 17/10/1940]. Gobernador Civil de Madrid. Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5363) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.