Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
YELA UTRILLA , JUAN FRANCISCO
General data
Elections: 59. Elecciones 13.5.1949
Legislature: 1949-1952
Section: Consejeros Nacionales
Section: Designados
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 2 de mayo de 1946)
Election date: BOE nº 127, de 07.05.1949, página 2081
Entry date: 13/05/1949
Exit date: 03/05/1950
Swear/promise date: 16/03/1943
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5368) Fecha de baja la de la comunicación a la Cámara de su cese como Consejero Nacional (BOCE nº 329, página 5944) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 11.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 183 nº 5