Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
NIETO ANTUNEZ , PEDRO
Datos xerais
Eleccións: 59. Elecciones 13.5.1949
Lexislatura: 1949-1952
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Designados
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 1 de mayo de 1946 referente al cese del III y nombramiento del IV Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 122, de 2 de mayo de 1946)
Data elección: BOE nº 127, de 07.05.1949, página 2081
Data de alta: 13/05/1949
Data de baixa: 05/04/1952
Data de xura/promete: 16/03/1943
Profesión: Militar - Almirante de la Armada
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 18.08.1898 en El Ferrol (La Coruña)
Data e lugar de defunción: 1978
Biografía: Ministro de Marina 10/07/1962 [BOE 11/07/1962] a 29/10/1969 [BOE 30/10/1969]; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 05/06/1963 [BOE 10/06/1963]; Ministro de Ejército Interino 11/02/1964 [BOE 12/02/1964] a 20/02/1964; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 25/09/1968 [BOE 26/09/1968]; Ministro del Aire Interino durante la ausencia del titular 11/11/1968 [BOE 12/11/1968]
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5366) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 391) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 10.
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 183 nº 5