Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ANDRADE Y NAVARRETE , RAFAEL
General data
Elections: 50. Elecciones 1.6.1919
Legislature: 1919-1920
Circumscription: Teruel
District: Alcañiz
Credential number: 14
Entry date: 27/05/1919
Exit date: 18/11/1919
Swear/promise date: 28/07/1919
Replaced by: ANDRADE Y NAVARRETE, RAFAEL
Political fraction: Conservador
Profession: Abogado
Biographical data
Date of birth: 1856 en Sevilla
Date of death: 21.06.1928 en Madrid
Biografy: Ministro de Fomento Interino durante la ausencia del titular 05/08/1907 [BOE 06/08/1907] a 07/09/1907 [BOE 08/09/1907]; Ministro de Fomento Interino durante la ausencia del titular 27/07/1908 [BOE 28/07/1908] a 16/09/1908 [BOE 17/09/1908]; Ministro de Hacienda Interino durante la ausencia del titular 21/09/1908 [BOE 22/09/1908] a 07/10/1908 [BOE 08/10/1908]; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 25/10/1915 [BOE 26/10/1915] a 09/12/1915 [BOE 10/12/1915]; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 11/06/1917 [BOE 12/06/1917] a 03/11/1917 [BOE 04/11/1917]Ministro de Fomento Interino durante la ausencia del titular 05/08/1907 [BOE 06/08/1907] a 07/09/1907 [BOE 08/09/1907]; Ministro de Fomento Interino durante la ausencia del titular 27/07/1908 [BOE 28/07/1908] a 16/09/1908 [BOE 17/09/1908]; Ministro de Hacienda Interino durante la ausencia del titular 21/09/1908 [BOE 22/09/1908] a 07/10/1908 [BOE 08/10/1908]; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 25/10/1915 [BOE 26/10/1915] a 09/12/1915 [BOE 10/12/1915]; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 11/06/1917 [BOE 12/06/1917] a 03/11/1917 [BOE 04/11/1917]
Observations
Observations: Proclamado Diputado electo por la Junta Provincial con arreglo al artículo 29 de la Ley Electoral (proclamación sin elección). Fecha de alta la del sello de registro de entrada. El 18 de noviembre de 1919 se dio cuenta de su renuncia al cargo por haber sido nombrado Presidente del Consejo de Estado.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 131 nº 43