Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALVAREZ MARIÑO , JOSE
General data
Elections: 37. Elecciones 1.2.1891
Legislature: 1891-1892
Circumscription: Gerona
District: Vilademuls
Electors: 8322
Voters: 6140
Votes obtained: 2519
Credential number: 107
Entry date: 09/02/1891
Exit date: 02/06/1892
Swear/promise date: 20/04/1891
Replaced by: RUIZ DE GRIJALBA Y LOPEZ FALCON, GUSTAVO
Biographical data
Date of birth: 1836 en Madrid
Observations
Observations: El 2 de junio de 1892 cesó en el cargo por haber sido nombrado por Real Decreto de 15 de mayo Director Gerente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 105 nº 20