Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ALVAREZ MARTINEZ , FERNANDO
General data
Elections: 16. Elecciones 6.12.1846
Legislature: 1846-1847
Circumscription: Burgos
District: Medina de Pomar
Electors: 152
Voters: 91
Votes obtained: 91
Entry date: 05/01/1847
Exit date: 14/01/1847
Replaced by: CAREAGA Y RAMIREZ, CASIMIRO
Biographical data
Date of birth: 30.05.1814 en Medina de Pomar (Burgos)
Date of death: 08.11.1883 en Madrid
Biografy: Presidente de la Cámara desde el 8 de marzo de 1865 hasta el 12 de julio de 1865. Ministro de Gracia y Justicia Interino 15/10/1857 [BOE 16/10/1857] a 25/10/1857 [BOE 26/10/1857]; Ministro de Gracia y Justicia 17/01/1864 [BOE 19/01/1864] a 01/03/1864 [BOE 03/03/1864]
Observations
Observations: Fecha de alta la de aprobación del acta. Optó por el distrito de Burgos el 14 de enero de 1847.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 25 nº 6