Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ALONSO RUIZ DE CONEJARES , JOSE
Dades generals
Eleccions: 20. Elecciones 4.10.1854
Legislatura: 1854-1856
Circumscripció: Ávila
Electors: 6544
Votants: 5297
Vots obtinguts: 3665
Data d`alta: 14/11/1854
Data de baixa: 01/12/1854
substitu00CFt per: ALONSO COLMENARES, JUAN
Professió: Magistrado
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 21.09.1781 en Corella (Navarra)
Data i lloc de defunció: 12.04.1855 en Madrid
Biografia: Ministro de Gracia y Justicia 21/05/1841 [BOE 22/05/1841] a 17/06/1842 [BOE 17/06/1842]; Ministro de Gobernación Interino durante la ausencia del titular 20/10/1841 a 25/11/1841; Ministro de Gracia y Justicia 30/07/1854 [BOE 31/07/1854] a 29/11/1854 [BOE 30/11/1854]
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de aprobación del acta. Única elección aprobada el 14 de noviembre de 1854. Optó por Burgos. Avisado al Gobierno el 1 de diciembre de 1854.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 36 nº 11