Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
MARTINEZ ESTERUELAS , CRUZ
Datos xerais
Eleccións: 66. Elecciones 16.11.1971
Lexislatura: 1971-1977
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Ministro de Planificación y Desarrollo
Lexislación: Apartado a) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Data elección: BOE nº 140, de 12.06.1973, página 11883
Data de alta: 12/06/1973
Data de baixa: 04/01/1974
Data de xura/promete: 20/12/1965
Substituido por: GUTIERREZ CANO, JOAQUIN
Profesión: Abogado del Estado - Letrado de las Cortes Españolas
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 04.02.1932 en Hospitalet (Barcelona)
Biografía: Ministro de Planificación del Desarrollo 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Ministro de Educación y Ciencia 03/01/1974 [BOE 04/01/1974] a 11/12/1975 [BOE 12/12/1975]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 11/11/1974 [BOE 12/11/1974]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 13/03/1975 [BOE 14/03/1975]; Ministro de Planificación del Desarrollo Interino durante la ausencia del titular 08/10/1975 [BOE 09/10/1975]
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de nombramiento Fecha de baja la de su cese. (BOE nº 4, página 179) Fecha de juramento BOCE 903, página 19352
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral
Sinatura: A.C.D. Serie documentación electoral: 196 nº 1