Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ARIAS NAVARRO , CARLOS
General data
Elections: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislature: 1971-1977
Section: Miembros del Gobierno
Section: Ministro de Gobernación
Legislation: Apartado a) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Election date: BOE nº 140, de 12.06.1973, página 11883
Entry date: 12/06/1973
Exit date: 04/01/1974
Swear/promise date: 27/04/1965
Replaced by: GARCIA HERNANDEZ, JOSE
Replace to: GARICANO GOÑI, TOMAS
Profession: Notario - Fiscal
Biographical data
Date of birth: 11.12.1908 en Madrid
Date of death: 1989 en Madrid
Biografy: Ministro de Gobernación 11/06/1973 [BOE 12/06/1973] a 03/01/1974; Presidente del Consejo de Ministros 29/12/1973 [BOE 31/12/1973] a 01/07/1976 [BOE 02/07/1976]
Observations
Observations: Fecha de alta la de su nombramiento. Fecha de baja la de su cese. (BOE nº 4, página 179) Fecha de juramento BOCE nº 878, página 18739
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 196 nº 1