Breadcrumb
Navigation Menu
- Search
- List of women Deputies
- Replacements
- Hemicycle
- Economic and social protection regime for parliamentarians
-
Register of Members Interests
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Speakers of the Congress
- Association for former Deputies and Senators
- Historical Archive
HistoricoDiputados
ARRESE MAGRA , JOSE LUIS
General data
Elections: 62. Elecciones 16.5.1958
Legislature: 1958-1961
Section: Consejeros Nacionales
Section: Natos
Subsection: Ministro de la Vivienda
Legislation: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 6 de mayo de 1958 por el que se constituye el VIII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1958)
Election date: BOE nº 110, de 08.05.1958, página 4101
Entry date: 16/05/1958
Exit date: 18/04/1961
Swear/promise date: 16/03/1943
Replaced by: MARTINEZ SANCHEZ ARJONA, JOSE MARIA
Profession: Arquitecto
Biographical data
Date of birth: 15.04.1905 en Bilbao (Vizcaya)
Date of death: 1986 en Corella (Navarra)
Biografy: Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S. 19/05/1941 [BOE 20/05/1941] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 15/02/1956 [BOE 16/02/1956] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de la Vivienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 17/03/1960 [BOE 18/03/1960]. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de Honor de la de San Telmo de Málaga. Miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones. Presidente del Patronato José María Quedrado, del C.S.I.C. Presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Observations
Observations: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 588, página 12221) Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 697) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 189 nº 2