Camiño de navegación
Navigation Menu
- Busca
- Listaxe de deputadas
- Substitucións
- Hemiciclo
- Réxime económico e de protección social dos parlamentarios
-
Rexistro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias do Congreso
- Asociación exdeputados e exsenadores
- Arquivo histórico
HistóricoDeputados
ARRESE MAGRA , JOSE LUIS
Datos xerais
Eleccións: 61. Elecciones 14.5.1955
Lexislatura: 1955-1958
Apartado: Consejeros Nacionales
Sección: Natos
Subsección: Ex-Secretario General de FET y de las JONS
Lexislación: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elección: BOE nº 127, de 07.05.1949, página 2080
Data de alta: 14/05/1955
Data de baixa: 16/02/1956
Data de xura/promete: 16/03/1943
Profesión: Arquitecto
Datos biográficos
Data e lugar de nacemento: 15.04.1905 en Bilbao (Vizcaya)
Data e lugar de defunción: 1986 en Corella (Navarra)
Biografía: Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S. 19/05/1941 [BOE 20/05/1941] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 15/02/1956 [BOE 16/02/1956] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de la Vivienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 17/03/1960 [BOE 18/03/1960]. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de Honor de la de San Telmo de Málaga. Miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones. Presidente del Patronato José María Quedrado, del C.S.I.C. Presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Observacións
Observacións: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9662) Fecha de baja la de nombramiento de Ministro Secretario (BOE 47, página 1062) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.