Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
ARRESE MAGRA , JOSE LUIS
Dades generals
Eleccions: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Natos
Subsecció: Ex-Secretario General de FET y de las JONS
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946, por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas (BOE nº 70, de 11 de marzo de 1946) Decreto de 3 de marzo de 1955 por el que se aumenta a cincuenta el número de Consejeros Nacionales (BOE núm. 64, de 5 de marzo de 1955) Decreto de 4 de mayo de 1955 por el que se dispone el cese del VI y nombramiento del VII Consejo Nacional de FET y de las JONS (BOE nº 130, de 10 de mayo de 1955, página 2898)
Data elecció: BOE nº 127, de 07.05.1949, página 2080
Data d`alta: 14/05/1955
Data de baixa: 16/02/1956
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Professió: Arquitecto
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 15.04.1905 en Bilbao (Vizcaya)
Data i lloc de defunció: 1986 en Corella (Navarra)
Biografia: Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S. 19/05/1941 [BOE 20/05/1941] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 15/02/1956 [BOE 16/02/1956] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de la Vivienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 17/03/1960 [BOE 18/03/1960]. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de Honor de la de San Telmo de Málaga. Miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones. Presidente del Patronato José María Quedrado, del C.S.I.C. Presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9662) Fecha de baja la de nombramiento de Ministro Secretario (BOE 47, página 1062) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.