Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
DAVILA Y FERNANDEZ DE CELIS , SANCHO
Dades generals
Títol: CONDE DE VILLAFUENTE BERMEJA
Eleccions: 57. Elecciones 16.3.1943
Legislatura: 1943-1946
Apartat: Consejeros Nacionales
Secció: Designados
Legislació: Apartado b), artículo 2º de la Ley de Creación de las Cortes Españolas de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Decreto de 23 de noviembre de 1942 por el que se modifica la composición del Consejo Nacional de FET y de las JONS y se nombran los miembros del tercer Consejo Nacional.
Data elecció: BOE nº 43, de 12.02.1943, página 1437
Data d`alta: 05/10/1945
Data de baixa: 24/04/1946
Data de jura/promesa: 16/03/1943
Professió: Abogado
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 05.06.1905 en Cádiz
Biografia: Jefe Territorial de Andalucía. Delegado Nacional de O.J. Presidente de la Junta Central de Recompensas. Delegado Nacional de Provincias.
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de cese como Consejero Nacional Nato Fecha de baja la de la última sesión de la legislatura. (BOCE nº 149) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 8.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 182 nº 2