Ruta de navegació
Menú de navegació
- Cerca
- Llista de diputades
- Substitucions
- Hemicicle
- Règim econòmic i de protecció social dels parlamentaris
-
Registre d'interessos
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidències del Congrés
- Associació exdiputats i exsenadors
- Arxiu històric
HistòricDiputats
AZPIROZ JALON , FRANCISCO JAVIER
Dades generals
Títol: CONDE DE ALPUENTE
Eleccions: 15. Elecciones 3.9.1844
Legislatura: 1844-1845
Circumscripció: Segovia
Electors: 3668
Votants: 2618
Vots obtinguts: 1983
Data d`alta: 14/10/1844
Data de baixa: 17/12/1845
Data de jura/promesa: 17/10/1844
substitu00CFt per: GONZALEZ ROMERO, VENTURA
Professió: Director de Artillería
Dades biogràfiques
Data i lloc de naixement: 08.11.1797 en Valencia
Data i lloc de defunció: 14.10.1858 en Segovia
Biografia: Ministro de Guerra 28/08/1840 [BOE 01/09/1840] a 11/09/1840
Observacions
Observacions: Fecha de alta la de admisión. Nombrado Senador. Diario de Sesiones de 17 de diciembre de 1845. El día 22 de febrero de 1849 se le concede el título de Conde de Alpuente.
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral
Signatura: A.C.D. Sèrie documentació electoral: 24 nº 59