Ruta de navegació
Menú de navegació
Òrgans
Composició Actual
XIII Legislatura (2019-2019)
Data de Constitució: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019
Data Alta | Data Baixa | |
---|---|---|
Presidente | ||
Simón Marín, José (GS) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Miembros | ||
Azpitarte Pérez, Vicente (SGPP) | 30/07/2019 | 24/09/2019 |
Clavell López, Óscar (GP) | 30/07/2019 | 19/09/2019 |
Díaz Gómez, Guillermo (GCs) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Lemus Rubiales, Rafael Damián (SGPS) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Pastor Julián, Ana María (GP) | 19/09/2019 | 13/02/2020 |
Sande García, José Manuel (SGPIC) | 30/07/2019 | 24/09/2019 |
Letrada | ||
Sánchez-Abarca Gornals, Carmen | 13/02/2020 |