Ruta de navegació
Menú de navegació
Òrgans
Composició Actual
XIII Legislatura (2019-2019)
Data de Constitució: Tue Jul 30 00:00:00 CEST 2019
Data Alta | Data Baixa | |
---|---|---|
Presidente | ||
Alfonso Cendón, Javier (GS) | 30/07/2019 | 24/09/2019 |
Miembros | ||
Barreiro Fernández, José Manuel (SGPP) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Garcés Sanagustín, Mario (GP) | 19/09/2019 | 13/02/2020 |
Gómez García, Rodrigo (GCs) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Guijarro García, Txema (GCUP-EC-GC) | 30/07/2019 | 13/02/2020 |
Píriz Maya, Víctor Valentín (GP) | 30/07/2019 | 19/09/2019 |
Plaza García, Inés María (SGPS) | 30/07/2019 | 24/09/2019 |
Letrada | ||
Moreno Fernández-Santa Cruz, Mónica | 13/02/2020 |