Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ARIAS BONET , JUAN ANTONIO
Datos generales
Elecciones: 66. Elecciones 16.11.1971
Legislatura: 1971-1977
Apartado: Rectores de Universidades
Sección: Universidad de Valladolid
Legislación: Apartado g) del artículo segundo de la Ley de Cortes, modificada por la Ley Orgánica del Estado, núm. 1/1967, de 10 de enero. (BOE núm. 9, de 11 de enero de 1967)
Fecha elección: Decreto 2395/1975 de 10 de octubre de 1975
Fecha de alta: 17/11/1975
Fecha de baja: 25/08/1977
Fecha de jura/promete: 18/11/1975
Sustituido por: CANDAU PARIAS, ALFONSO
Sustituye a: SOL FERNANDEZ, JOSE RAMON DEL
Profesión: Catedrático de Universidad
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 14.03.1924 en Valladolid
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de comunicación de nombramiento. (BOCE nº 1470, página 35666) Fecha de baja la de comunicación de su cese (BOCE 1564, página 37809) Fecha de juramento BOCE. Diario de Sesiones nº 20, página 4. Esta sesión dura los día 18 y 19
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral
Signatura:A.C.D. Serie documentación Electoral: 198 nº 3