Ruta de navegación
Menú de navegación
- Búsqueda
- Lista de diputadas
- Sustituciones
- Hemiciclo
- Régimen económico y de protección social de los parlamentarios
-
Registro de intereses
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Artículos 157-160)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (X Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XI Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XII Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XIV Legislatura)
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados (XV Legislatura)
- Presidencias del Congreso
- Asociación exdiputados y exsenadores
- Archivo histórico
HistoricoDiputados
ARRESE MAGRA , JOSE LUIS
Datos generales
Elecciones: 61. Elecciones 14.5.1955
Legislatura: 1955-1958
Apartado: Miembros del Gobierno
Sección: Ministro Secretario General de FET y de las JONS
Legislación: Apartado a), artículo 2º de la Ley de 9 de marzo de 1946 por la que se modifica la de 17 de julio de 1942 (BOE núm. 70, de 11 de marzo de 1946)
Fecha elección: BOE nº 47, de 16.02.1956, página 1062
Fecha de alta: 16/02/1956
Fecha de baja: 26/02/1957
Fecha de jura/promete: 16/03/1943
Sustituido por: SOLIS RUIZ, JOSE
Sustituye a: FERNANDEZ CUESTA Y MERELO, RAIMUNDO
Profesión: Arquitecto
Datos biográficos
Fecha y lugar de nacimiento: 15.04.1905 en Bilbao (Vizcaya)
Fecha y lugar de defunción: 1986 en Corella (Navarra)
Biografía: Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S. 19/05/1941 [BOE 20/05/1941] a 20/07/1945 [BOE 21/07/1945]; Ministro Secretario General de F.E.T y de las J.O.N.S 15/02/1956 [BOE 16/02/1956] a 25/02/1957 [BOE 26/02/1957]; Ministro de la Vivienda 25/02/1957 [BOE 26/02/1957] a 17/03/1960 [BOE 18/03/1960]. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Académico de Horno de la de San Telmo de Málaga. Miembro del Consejo Ejecutivo del Consejo Superior de Investigaciones. Presidente del Patronato José María Quedrado, del C.S.I.C. Presidente de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria.
Observaciones
Observaciones: Fecha de alta la de comunicación de nombramiento como ministro (BOE nº 47, página 1062). Decreto de 15 de febrero de 1956. Fecha de baja la del Decreto de cese como Ministro (BOE nº 57, de 26 de febrero, página 1234) Fecha de juramento BOCE nº 1, página 7.